KRS 0000136885
NIP8320007189
REGON00046359100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO PRODUKCYJNA "WARTA" W KONOPNICY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWO PRODUKCYJNA "WARTA" W KONOPNICY
Data rejestracji 29 paź 2002 (22 lata temu) 29 paź 2002
Data usunięcia 13 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SPÓŁDZIELCZA, 2, KONOPNICA, 98-313, KONOPNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0111A UPRAWA ZBÓŻ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICHJERZY FELIKS GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
RYSZARD WALASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
EDWARD JÓZEF BRZOZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
STANISŁAW CZESŁAW STANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
ZDZISŁAW BIAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
JERZY STANISŁAW LAUK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
CZESŁAW JÓZEF SCISŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
KAZIMIERZ KAPICA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
JAN OLBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
KRZYSZTOF LEOPOLD DOBRAS
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2016-10-13
STANISŁAW IRENEUSZ NOWAK
Likwidator
2012-09-21
2016-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
STANISŁAW IRENEUSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-29
2012-09-21
BARBARA DANUTA BOŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-29
2012-09-21
SŁAWOMIR KAZIMIERZ DASZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-29
2002-12-17
JAN NORBERT BIAŁECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-17
2012-09-21
2002-10-29
2012-09-21
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO PRODUKCYJNA "WARTA" W KONOPNICY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie