KRS 0000136846
REGON00046909100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KAMIENNEJ GÓRZE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KAMIENNEJ GÓRZE
Data rejestracji 25 paź 2002 (22 lata temu) 25 paź 2002
Data usunięcia 21 lip 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 29, KAMIENNA GÓRA, 58-400, KAMIENNA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #2682Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWJÓZEF BIENIEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-07-21
FRYDERYK DITTERLA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-07-21
ANNA STOCHMAL
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-07-21
STANISŁAW SKUBA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-07-21
KRYSTYNA SIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-22
2006-07-21
MIECZYSŁAW GABROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-07-21
ANNA KRĘPA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2004-09-22
JAN NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-07-21
RYSZARD PRAWUCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2006-07-21
SYLWESTER URBANOWICZ
Likwidator
2005-08-09
2006-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
SYLWESTER URBANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-25
2005-08-09
KRYSTYNA MIDURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-25
2004-09-22
STANISŁAW FERENC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-25
2005-08-09
ANNA KRĘPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-22
2005-08-09
2002-10-25
2005-08-09
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KAMIENNEJ GÓRZE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie