KRS 0000136721
NIP9721002620
REGON63052194900000
Nazwa"POZPRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOZPRI
Data rejestracji 25 paź 2002 (22 lata temu) 25 paź 2002
Data usunięcia 16 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZESZYŃSKA, 30, POZNAŃ, 60-479, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4331Z TYNKOWANIE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW"AGRO-ECO" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-10-25
2015-10-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
639819863
GRZEGORZ KRZYSZTOF MANEJKOWSKI
Wspólnik
2015-10-29
2017-10-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
RENTINA LTD
Wspólnik
2015-10-29
2023-11-16
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 500,00 ZŁ
Wspólnik
2015-10-29
2023-11-16
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 500,00 ZŁ
30248482000000
JANINA ŁUCJA MANEJKOWSKA
Wspólnik
2017-10-30
2023-11-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
JANINA MANEJKOWSKA
Prokurent
2002-10-25
2019-05-16
SAMOISTNA
GRZEGORZ WENCŁAWEK
Prokurent
2002-10-25
2004-04-23
SAMOISTNA
MAREK SZCZEPAN KOLARZ
Likwidator
2019-04-10
2023-10-23
HUBERT PIOTR MANEJKOWSKI
Likwidator
2023-10-23
2023-11-16
MAREK KOLARZ
reprezentant
GRZEGORZ MANEJKOWSKI
Beneficjent
JANINA MANEJKOWSKA
Beneficjent
GRZEGORZ MANEJKOWSKI
Beneficjent
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RENTINA LIMITED, KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 22500 PLN W SPÓŁCE POZPRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ORAZ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RENTINA LIMITED, KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 2000 PLN W SPÓŁCE EMERITTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 22500 PLN W SPÓŁCE POZPRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
JANINA MANEJKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
60% UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 3000 PLN W SPÓŁCE EMERITTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 22500 PLN W SPÓŁCE POZPRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STEFAN BIEDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-25
2004-04-23
MAŁGORZATA CZAPIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-23
2010-03-29
GRZEGORZ KRZYSZTOF MANEJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-29
2013-10-25
PIOTR RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-29
2017-10-30
KRZYSZTOF BOGUMIŁ ŚMIDOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-10-30
2019-02-01
MAREK KOLARZ
PREZES ZARZĄDU
2019-02-01
2019-04-10
2002-10-25
2019-04-10
"POZPRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie