KRS 0000136720
NazwaKIELECKA GRUPA INWESTYCYJNA - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKIELECKA GRUPA INWESTYCYJNA - 2
Data rejestracji 25 paź 2002 (22 lata temu) 25 paź 2002
Data usunięcia 13 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 78 A, KIELCE, 25-501, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEKRZYSZTOF JAN SMOLARCZYK
Wspólnik
2002-10-25
2004-08-16
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 355.000,00 ZŁ
Wspólnik
2002-10-25
2006-04-13
121 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 60.500 ZŁOTYCH
29266593100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMETÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MAREK ŻMUDZKI
PREZES
2002-10-25
2006-04-13
ZBIGNIEW MARIAN KRASZEWSKI
WICEPREZES
2002-10-25
2006-04-13
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ MICHAŁKIEWICZ
WICEPREZES
2002-10-25
2006-04-13
2002-10-25
2004-11-03
SILNICZNA, 13, KIELCE, 25-515, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie