KRS 0000136562
NIP9720964877
REGON63967065100000
Nazwa"KORNEL INWESTYCJE - AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKORNEL INWESTYCJE - AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Data rejestracji 30 paź 2002 (22 lata temu) 30 paź 2002
Data usunięcia 15 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. RACZYŃSKIEGO, 1, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7513Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEEWA SOBKOWIAK
Wspólnik
2002-10-30
2022-11-15
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
AGNIESZKA KOSSOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-30
2003-07-25
WINCENTY DEMBOWY
PREZES ZARZĄDU
2003-07-25
2004-04-19
EWA SOBKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-19
2005-09-08
ARTUR ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-08
2022-11-15
2002-10-30
2005-10-25
"KORNEL INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-30
2005-10-25
OS.BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, 16, POZNAŃ, 60-682, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie