KRS 0000136196
REGON83018636700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDO-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDO-COMPLEX"
Data rejestracji 22 paź 2002 (22 lata temu) 22 paź 2002
Data usunięcia 05 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 25, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 365500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKANTONI WŁADYSŁAW STARCZAK
Wspólnik
2002-10-22
2010-05-05
POSIADA 161 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH, A ZATEM 80.500 ZŁOTYCH.
DANUTA STEFANIAK
Wspólnik
2002-10-22
2010-05-05
POSIADA 106 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH, A ZATEM 53.000 ZŁOTYCH.
GRAŻYNA CHMIELEWSKA
Wspólnik
2002-10-22
2010-05-05
POSIADA 106 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH, A ZATEM 53.000 ZŁOTYCH.
MARIAN MAZIARZ
Wspólnik
2002-10-22
2010-05-05
POSIADA 106 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH, A ZATEM 53.000 ZŁOTYCH.
ANDRZEJ KOSTECKI
Wspólnik
2002-10-22
2010-05-05
POSIADA 74 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH, A ZATEM 37.000 ZŁOTYCH.
WŁODZIMIERZ JARZYNA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2010-05-05
STANISŁAW ZYBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2010-05-05
WOJCIECH TOKARZ Q
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2010-05-05
ANTONI KOŁODZIEJ
Powiernik
2003-09-18
2008-04-15
ANDRZEJ PIETRONIEC
Powiernik
2008-04-15
2010-05-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI A ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
ANTONI WŁADYSŁAW STARCZAK
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2002-10-22
2010-05-05
DANUTA STEFANIAK
WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI D/S EKONOMICZNYCH
2002-10-22
2010-05-05
GRAŻYNA JADWIGA CHMIELEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI D/S TECHNICZNYCH
2002-10-22
2003-06-23
2002-10-22
2003-09-18
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDO-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie