KRS 0000136139
NIP8522372584
REGON81253757900000
NazwaVIKADA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIKADA DEVELOPMENT
Data rejestracji 06 lis 2002 (22 lata temu) 06 lis 2002
Data usunięcia 30 mar 2009 30 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORONY PÓŁNOCNEJ, 7, SZCZECIN, 71-781, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 655000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522372584
data rejestracji 10 paź 2002
status Czynny
50249000050000453088593647
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0202 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #744 REKLAMA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7485 USŁUGI SEKRETARSKIE I TŁUMACZENIE #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHSYLWIA EWA BUJAKOWSKA
Beneficjent
ARTUR FRANCISZEK MARSZAŁEK
Beneficjent
SYLWIA EWA BUJAKOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
SYLWIA BUJAKOWSKA
Wspólnik
2005-11-25
2009-03-30
649 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 324.500,00 ZŁ
ARTUR FRANCISZEK MARSZAŁEK
Wspólnik
2007-03-16
2009-03-30
660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000,00 ZŁ
ROBERT MIKOŁAJCZYK
Wspólnik
2002-11-06
2005-11-25
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SYLWIA EWA BUJAKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARTUR FRANCISZEK MARSZAŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - PREZES ZARZĄDU
MAGDALENA ZAŁĘSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2005-03-16
MAGDALENA PAULINA MIKOŁAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-16
2005-11-25
MACIEJ GERARD BUJAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-25
2009-03-30
2002-11-06
2005-11-25
VIKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-06
2005-03-16
BOHATERÓW WARSZAWY, 34, SZCZECIN, 70-340, SZCZECIN, POLSKA
2005-03-16
2005-11-25
KRÓLOWEJ PÓŁNOCNEJ, 7, SZCZECIN, 71-781, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie