KRS 0000136097
NIP5992215372
REGON21043074900000
Nazwa"DOMY KUPCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOMY KUPCA
Data rejestracji 24 paź 2002 (22 lata temu) 24 paź 2002
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKŁADOWA, 11, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 81620,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5992215372
data rejestracji 11 lip 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJÓZEF ZBIGNIEW GEWERT
Beneficjent
RYSZARD STRYCHANIN
Beneficjent
RYSZARD STRYCHANIN
reprezentant
JÓZEF ZBIGNIEW GEWERT
reprezentant
ARKADIUSZ JÓZEF DĄBROWSKI
Wspólnik
2002-10-24
2013-12-02
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11550,00 ZŁ
RYSZARD STRYCHANIN
Wspólnik
2002-10-24
2023-01-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11550,00 ZŁ
STEFAN LECH GEWERT
Wspólnik
2002-10-24
2023-01-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11550,00 ZŁ
JÓZEF ZBIGNIEW GEWERT
Wspólnik
2002-10-24
2023-01-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11550,00 ZŁ
ZENON SAJ
Wspólnik
2002-10-24
2023-01-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11550,00 ZŁ
ARKADIUSZ POŁEĆ
Wspólnik
2002-10-24
2023-01-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11550,00 ZŁ
LIDIA JÓZEFA ZIEGLER
Wspólnik
2002-10-24
2023-01-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11550,00 ZŁ
JÓZEF ZBIGNIEW GEWERT
Likwidator
2021-08-04
2023-01-09
ZENON SAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2023-01-09
STEFAN LECH GEWERT
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2023-01-09
ARKADIUSZ POŁEĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2023-01-09
LIDIA JÓZEFA ZIEGLER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2023-01-09
ARKADIUSZ JÓZEF DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2023-01-09
JÓZEF ZBIGNIEW GEWERT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
RYSZARD STRYCHANIN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÓZEF ZBIGNIEW GEWERT
PREZES
2002-10-24
2021-08-04
RYSZARD STRYCHANIN
WICEPREZES
2002-10-24
2021-08-04
2002-10-24
2021-08-04
"DOMY KUPCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie