KRS 0000136025
NIP8250003305
REGON00035958600000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 21 paź 2002 (22 lata temu) 21 paź 2002
Data usunięcia 29 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 103, STANIN, 21-422, STANIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARZENA PIETRZAK
Likwidator
2017-08-08
2018-01-29
DANUTA WIĄCEK
Likwidator
2017-08-08
2018-01-29
HENRYK CZESŁAW DĘBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2004-08-16
KAZIMIERZ SIWIEC
Członek Organu Nadzoru
2006-09-18
2008-09-08
JULIAN LENDZION
Członek Organu Nadzoru
2006-09-18
2008-09-08
FRANCISZEK KAZANA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-18
2008-09-08
BOŻENA BURZEC
Członek Organu Nadzoru
2006-09-18
2008-09-08
MARZENA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-08
2015-09-16
CZESŁAW MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-08
2013-07-16
STANISŁAW KAZIMIERZ MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-08
2018-01-29
TADEUSZ GAJOWY
Członek Organu Nadzoru
2013-07-16
2018-01-29
JAN GDULA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-16
2018-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
GRAŻYNA TERESA KOŚLA
PREZES
2002-10-21
2003-06-17
DANUTA WIĄCEK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-18
2017-08-08
ZDZISŁAW CZESŁAW POWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-16
2006-09-18
WIESŁAWA WALO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-18
2017-03-13
MAŁGORZATA WALO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-13
2017-08-08
MARIANNA REWERS
CZŁONEK
2002-10-21
2004-08-16
GABRIELA WŁADYSŁAWA SAWCZUK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2004-08-16
DANUTA WIĄCEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-16
2006-09-18
2002-10-21
2017-08-08
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" STANIN
2002-10-21
2006-09-18
8, WESOŁÓWKA, 21-422, STANIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie