KRS 0000135901
NIP6411002908
REGON27236346000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GASTRONOMICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GASTRONOMICZNA"
Data rejestracji 06 lis 2002 (22 lata temu) 06 lis 2002
Data usunięcia 30 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ERAZMA CIOŁKA, 12, WARSZAWA, 04-402, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7513Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJANNA MARIA MOHRHARDT
Wspólnik
2002-11-06
2016-02-01
54 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.100,00ZŁ
JOANNA MARIA MIESZCZANIN
Wspólnik
2002-11-06
2016-02-01
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.900,00ZŁ
PAVEL BURCOVSCHI
Wspólnik
2016-02-01
2019-05-30
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 52.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ MOŻE REPREZENTOWAĆ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU O ILE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW NIE STANOWI INACZEJ
JOANNA MARIA MIESZCZANIN
PREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2016-02-01
ANNA MARIA MOHRHARDT
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.KSIĘGOWYCH
2002-11-06
2016-02-01
IRENA MARIA RODASIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.KADROWYCH
2002-11-06
2016-02-01
PAVEL BURCOVSCHI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-01
2019-05-30
2002-11-06
2016-02-01
KŁODNICKA, 54 A, RUDA ŚLĄSKA, 41-706, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie