KRS 0000135347
REGON00086744300000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "RADOSTOWA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA "RADOSTOWA"
Data rejestracji 16 paź 2002 (22 lata temu) 16 paź 2002
Data usunięcia 31 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GÓRNA, 22, KIELCE, 25-415, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓWMARIA GAŹDZIK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2006-07-19
HENRYK PIECHOTA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2010-05-31
ANDRZEJ SOBECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2010-05-31
BERNARD SZAFRANIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2010-05-31
JERZY MASTERNAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2010-05-31
JÓZEF STANIEK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2006-07-19
JACEK GARDIAN
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2010-05-31
KAROL WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2006-07-19
ZDZISŁAW BARAN
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2006-07-19
WŁODZIMIERZ KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-16
2004-08-31
JACEK TOMASZ KLUŹNIAK
Likwidator
2006-07-19
2010-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PREZES SPÓŁDZIELNI SKŁADA SWÓJ PODPIS.
JERZY MIECZYSŁAW KARDAŚ
PREZES
2002-10-16
2003-02-13
FELIKS GACH
WICEPREZES ZARZĄDU D/S MARKETINGU I TRANSPORTU
2002-10-16
2003-02-13
FELIKS GACH
PREZES
2003-02-13
2004-05-11
STANISŁAWA MARIA MAGOCH KOZERA
WICEPREZES ZARZĄDU D/S SKUPU, PRODUKCJI I OCENY JAKOŚCI
2002-10-16
2004-05-11
WOJCIECH JAKUBOWSKI
PREZES
2004-05-11
2006-07-19
KAROL WÓJCIK
VICEPREZES
2004-05-11
2004-08-31
2002-10-16
2006-07-19
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "RADOSTOWA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie