KRS 0000135236
NIP7130011483
REGON00050032300000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDRZWICY DUŻEJ
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDRZWICY DUŻEJ
Data rejestracji 15 paź 2002 (22 lata temu) 15 paź 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LUBELSKA, 4, NIEDRZWICA DUŻA, 24-220, NIEDRZWICA DUŻA, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7130011483
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
15193016952014868700090001
BPSSA I Oddział w Lublinie
ul. Mieczysława Karłowicza 4 20-027 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKEWA ZIELIŃSKA
Beneficjent
KATARZYNA POLACZEK
Beneficjent
MICHAŁ PIOTR DZIEKANOWSKI
Beneficjent
EWA ZIELIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA POLACZEK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ PIOTR DZIEKANOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
IZABELA PĘCAK
Pełnomocnik
2020-04-20
ZAWIERANIE, ZMIANA I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART PŁATNICZYCH, BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, ZAWIERANIE I ZMIANA UMÓW O : KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANKOWE, PORĘCZENIA, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, SPORZĄDZANIE O PODPISYWANIE WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WPISU, ZMIANY WPISU LUB WYKREŚLENIA WPISU DOTYCZĄCEGO ZASTAWU REJESTROWEGO LUB HIPOTEKI, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD BANKU, DYSPONOWANIE ŚRODKAMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH UMIEJSCOWIONYCH W BANKU ZRZESZAJĄCYM.
ANETA MAŁGORZATA TRZECIAK WŁOCH
Pełnomocnik
2020-04-20
ZAWIERANIE, ZMIANA I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART PŁATNICZYCH, BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, ZAWIERANIE I ZMIANA UMÓW O : KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANOWE, PORĘCZENIA, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WPISU, ZMIANY WPISU LUB WYKREŚLENIA WPISU DOTYCZĄCEGO ZASTAWU REJESTROWEGO LUB HIPOTEKI, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD BANKU.
MONIKA BŁASIK
Pełnomocnik
2020-04-20
ZAWIERANIE, ZMIANA I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART PŁATNICZYCH, BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, ZAWIERANIE I ZMIANA UMÓW O : KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANOWE, PORĘCZENIA, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WPISU, ZMIANY WPISU LUB WYKREŚLENIA WPISU DOTYCZĄCEGO ZASTAWU REJESTROWEGO LUB HIPOTEKI, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD BANKU.
KATARZYNA POLACZEK
Pełnomocnik
2020-04-20
2020-12-23
ZAWIERANIE, ZMIANA I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART PŁATNICZYCH, BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, ZAWIERANIE I ZMIANA UMÓW O : KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANKOWE, PORĘCZENIA, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, SPORZĄDZANIE O PODPISYWANIE WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WPISU, ZMIANY WPISU LUB WYKREŚLENIA WPISU DOTYCZĄCEGO ZASTAWU REJESTROWEGO LUB HIPOTEKI, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD BANKU, DYSPONOWANIE ŚRODKAMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH UMIEJSCOWIONYCH W BANKU ZRZESZAJĄCYM.
EWA ZIELIŃSKA
Pełnomocnik
2020-04-20
2020-12-23
ZAWIERANIE, ZMIANA I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART PŁATNICZYCH, BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, ZAWIERANIE I ZMIANA UMÓW O : KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANOWE, PORĘCZENIA, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WPISU, ZMIANY WPISU LUB WYKREŚLENIA WPISU DOTYCZĄCEGO ZASTAWU REJESTROWEGO LUB HIPOTEKI, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD BANKU.
SYLWIA KWIATKOWSKA
Pełnomocnik
2020-04-20
ZAWIERANIE, ZMIANA I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART PŁATNICZYCH, BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, ZAWIERANIE I ZMIANA UMÓW O : KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANKOWE, PORĘCZENIA, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, SPORZĄDZANIE O PODPISYWANIE WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WPISU, ZMIANY WPISU LUB WYKREŚLENIA WPISU DOTYCZĄCEGO ZASTAWU REJESTROWEGO LUB HIPOTEKI, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD BANKU, DYSPONOWANIE ŚRODKAMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH UMIEJSCOWIONYCH W BANKU ZRZESZAJĄCYM.
ALICJA BARBARA ZBIRSKA
Pełnomocnik
2012-12-11
2015-10-21
ZAWIERANIE I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZAWIERANIE UMÓW O: KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANKOWE, PORĘCZENIA, KARTY PŁATNICZE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, ZAWIERANIE I WYPOWIADANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNET BANKING, DYSPONOWANIE ŚRODKAMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH UMIEJSCOWIONYCH W BANKU ZRZESZAJĄCYM, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEDRZWICY DUŻEJ.
LIDIA TERESA GAŁAT
Pełnomocnik
2012-12-11
2020-12-23
ZAWIERANIE I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZAWIERANIE UMÓW O: KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANKOWE, PORĘCZENIA, KARTY PŁATNICZE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, ZAWIERANIE I WYPOWIADANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNET BANKING, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEDRZWICY DUŻEJ W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ODDZIAŁEM W LUBLINIE.
LILA MARIANNA PAŁKA
Pełnomocnik
2012-12-11
2020-12-23
ZAWIERANIE I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZAWIERANIE UMÓW O: KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANKOWE, PORĘCZENIA, KARTY PŁATNICZE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, ZAWIERANIE I WYPOWIADANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNET BANKING, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEDRZWICY DUŻEJ W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ODDZIAŁEM W BORZECHOWIE.
TERESA WANDA MIROSŁAW
Pełnomocnik
2012-12-11
2020-04-20
ZAWIERANIE I WYPOWIADANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZAWIERANIE UMÓW O: KREDYTY, POŻYCZKI PIENIĘŻNE, GWARANCJE BANKOWE, PORĘCZENIA, KARTY PŁATNICZE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH, ZAWIERANIE I WYPOWIADANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNET BANKING, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEDRZWICY DUŻEJ W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ODDZIAŁEM W BORZECHOWIE.
STANISŁAW NIEZBECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2006-07-07
STANISŁAW OŻGA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2003-02-14
LIDIA GAŁAT
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2003-02-14
JÓZEF SKRABUCHA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
WOJCIECH BOCHEN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2010-09-30
WALDEMAR PLEWIK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2006-07-07
JÓZEF STEFANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2006-07-07
CZESŁAW GŁOGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2006-07-07
MARIAN SIEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
WIESŁAW KOPER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2006-07-07
EWA ZIELIŃSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
KATARZYNA POLACZEK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
MICHAŁ PIOTR DZIEKANOWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB 2 PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
MARIANNA POLACZEK
PREZES
2002-10-15
2009-04-07
MARIAN PIOŚ
CZŁONEK
2002-10-15
2003-02-14
HALINA KRYSTYNA KOTŁOWSKA
CZŁONEK
2003-02-14
2008-08-25
ZDZISŁAW JULIAN MACHAJ
CZŁONEK
2003-02-14
2017-05-05
TADEUSZ JAN PRZECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-05
2017-05-05
HALINA TERESA DZIEKANOWSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-08-25
2020-12-23
KATARZYNA POLACZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-23
EWA ZIELIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-23
MICHAŁ PIOTR DZIEKANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-05
2020-12-23
JANINA ŁABIGA
CZŁONEK
2002-10-15
2008-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie