KRS 0000134979
NIP5981530101
REGON21124385400000
Nazwa"MS-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMS-INVEST
Data rejestracji 17 paź 2002 (22 lata temu) 17 paź 2002
Data usunięcia 01 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEGLARSKA, 1, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4397000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEADRIANNA JOANNA MATKOWSKA
Wspólnik
2002-10-17
2022-07-01
8.794 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4397000,- ZŁ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JOANNĄ IZABELĄ SAWICKĄ - JAKO WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ TAUBEN
JOANNA IZABELA SAWICKA
Wspólnik
2002-10-17
2022-07-01
8.794 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4397000,- ZŁ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ADRIANNĄ JOANNĄ MATKOWSKĄ - JAKO WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ TAUBEN
ANDRZEJ EUGENIUSZ PAWLIK
Prokurent
2004-09-09
2006-08-29
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN MATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-17
2017-10-04
2002-10-17
2004-08-27
DWORCOWA, 72 A, RZEPIN, 69-110, RZEPIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie