KRS 0000134828
NIP9552051336
REGON81253073200000
Nazwa"WASTAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWASTAWA
Data rejestracji 06 lis 2002 (22 lata temu) 06 lis 2002
Data usunięcia 10 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANDRZEJA STRUGA, 42, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEBARBARA JUSTYNA KAŁUŻNA
Prokurent
2009-04-24
2010-03-03
SAMOISTNA
WALDEMAR JANUSZ PRZYBYŁO
Prokurent
2002-11-06
2003-08-06
SAMOISTNA
IWONA BARBARA PRZYBYŁO
Wspólnik
2002-11-06
2003-08-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW GAJDA
Wspólnik
2002-11-06
2010-03-03
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
WALDEMAR JASIENOWICZ
Wspólnik
2002-11-06
2003-08-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
EDYTA GAJDA
Wspólnik
2003-08-06
2009-04-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA GAJDA
Wspólnik
2010-03-03
2019-09-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ.
RADOSŁAW GAJDA
Wspólnik
2010-03-03
2019-09-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ.
GRACJAN JAN GAJDA
Wspólnik
2010-03-03
2019-09-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA GAJDA
Likwidator
2019-02-21
2019-09-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EDYTA GAJDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-06
2009-04-24
WALDEMAR JASIENOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2003-08-06
IWONA BARBARA PRZYBYŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2003-08-06
STANISŁAW GAJDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2003-08-06
STANISŁAW GAJDA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-06
2010-03-03
EDYTA GAJDA SZUMSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-03
2019-02-21
2002-11-06
2002-12-03
"WYSTAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-03
2019-02-21
"WASTAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-06
2003-08-06
POŁUDNIOWA, 25, SZCZECIN, 71-001, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie