KRS 0000134821
REGON19190352100000
Nazwa"JMC SCANTECH MARINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJMC SCANTECH MARINE
Data rejestracji 15 paź 2002 (22 lata temu) 15 paź 2002
Data usunięcia 09 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJM HOLDING ARDEN A/S
Wspólnik
2002-10-15
2004-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
FELIX ARDEN A/S
Wspólnik
2004-02-23
2018-02-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN MUNKHOLM
PREZES ZARZĄDU
2002-10-15
2018-02-09
KRZYSZTOF CEZARY STOLARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-15
2008-09-03
WITOLD TADEUSZ MALIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-15
2008-09-03
2002-10-15
2010-11-03
3 MAJA, 20, GDYNIA, 81-363, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie