KRS 0000134308
REGON73151965000000
Nazwa"WSPÓLNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWSPÓLNIK
Data rejestracji 19 lis 2002 (22 lata temu) 19 lis 2002
Data usunięcia 08 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 26A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 196000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAREK FIGIEL
Wspólnik
2002-11-19
2004-11-08
100 /STO/ UDZIAŁÓW PO 1.000,00 /TYSIĄC/ ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCYH
GMINA MIASTA SIERADZ
Wspólnik
2002-11-19
2004-11-08
96 /DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ/ UDZIAŁÓW PO 1.000,00 /TYSIĄC/ ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 96.000,00 /DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCYH
000524298
BOGUSŁAW KAŃSKI
Likwidator
2002-11-19
2004-11-08
ANDRZEJ PIASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2004-11-08
BOŻENA PACHULSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2004-11-08
TOMASZ RATAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2004-11-08
MICHAŁ GÓRECZNY
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2004-11-08
2002-11-19
2004-10-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-19
2004-10-19
"WSPÓLNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-11-19
2004-10-19
WOJSKA POLSKIEGO, 26A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie