KRS 0000134262
NIP8992460392
REGON93283289700000
NazwaADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADD
Data rejestracji 10 paź 2002 (22 lata temu) 10 paź 2002
Data usunięcia 26 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 8, WROCŁAW, 53-314, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIADARIUSZ SEBASTIAN MARCHEWICZ
Wspólnik
2002-10-10
2012-12-11
97 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 48.500,00ZŁ (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2012-12-11
2014-07-07
97 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.500 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
02032319900000
PIOTR ZBIGNIEW ĆWIK
Wspólnik
2014-07-07
2015-01-12
96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOGDAN FRANCISZEK RUBISZ
Wspólnik
2015-01-12
2024-08-26
96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR ZBIGNIEW ĆWIK
Prokurent
2003-11-17
2006-02-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA OBOWIĄZKÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE WYMAGAJĄ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ PRAWEM LUB ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGANEGO W IMIENIU SPÓŁKI.
DARIUSZ SEBASTIAN MARCHEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-10
2013-11-20
PIOTR ZBIGNIEW ĆWIK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-20
2015-01-12
BOGDAN FRANCISZEK RUBISZ
PREZES ZARZĄDU
2015-01-12
2024-08-26
2002-10-10
2011-02-03
KLIMASA, 46, WROCŁAW, 50-515, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie