KRS 0000134225
NIP5370009237
REGON00035648700000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROSSOSZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROSSOSZU
Data rejestracji 15 paź 2002 (22 lata temu) 15 paź 2002
Data usunięcia 28 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 87, ROSSOSZ, 21-533, ROSSOSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5370009237
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIURSZULA WERONIKA FURMANIUK
Likwidator
2019-02-11
2020-01-28
JANINA POLUBIEC
Likwidator
2019-02-11
2020-01-28
PIOTR PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2010-08-27
JERZY PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2010-08-27
ZENON GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2010-08-27
LUDWIK KOSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2010-08-27
JAN OSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-27
2020-01-28
EUGENIA GUZ
Członek Organu Nadzoru
2014-10-14
2018-07-11
PIOTR PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-10-14
2020-01-28
HENRYK PIEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2014-10-14
2020-01-28
MIROSŁAW ŻELAZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-07-11
2020-01-28
EUGENIA GUZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2010-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZLONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PELNOMOCNIK.
MARIAN JAN FURMANIUK
PREZES
2002-10-15
2017-02-20
ELŻBIETA PIEŃKO
CZŁONEK
2002-10-15
2004-08-20
STEFAN MIECZYSŁAW DYMOWSKI
CZŁONEK
2002-10-15
2016-10-07
JANINA POLUBIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-20
2019-02-11
URSZULA WERONIKA FURMANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-07
2017-02-20
URSZULA WERONIKA FURMANIUK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-20
2019-02-11
MAŁGORZATA POLUBIEC
CZŁONKE ZARZĄDU
2017-02-20
2019-02-11
2002-10-15
2019-02-11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROSSOSZU
2002-10-15
2017-11-23
BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 59, ROSSOSZ, 21-533, ROSSOSZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie