KRS 0000134137
NIP7282446749
REGON47305875700000
Nazwa"SOK-TEXTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOK-TEXTIL
Data rejestracji 07 paź 2002 (22 lata temu) 07 paź 2002
Data usunięcia 27 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, RZGÓW, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 244000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#1772Z PRODUKCJA OKRYĆ DZIANYCH I SZYDEŁKOWYCH #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAAHMET YILMAZ
Wspólnik
2002-10-07
2019-11-27
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.000 ZŁ
1964-01-01
SEYFULLAH YILMAZ
Wspólnik
2003-04-03
2007-06-26
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000 ZŁ
KAYA CEMIL
Wspólnik
2003-04-03
2004-05-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
IZZET ERDEN
Wspólnik
2007-06-26
2019-11-27
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AHMET YILMAZ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-07
2019-11-27
1964-01-01
SEYFULLAH YILMAZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-03
2007-06-26
IZZET ERDEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-26
2019-11-27
2002-10-07
2003-04-03
GRABOWSKA, 12, TUSZYNEK MAJORACKI, 90-085, TUSZYN, POLSKA
2003-04-03
2008-06-27
ŁĄKOWA, 4, RZGÓW, 95- 080, RZGÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie