KRS 0000133803
NIP7122754778
REGON43252550900000
NazwaBATORY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBATORY INVESTMENT
Data rejestracji 04 paź 2002 (22 lata temu) 04 paź 2002
Data usunięcia 25 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAŚNICKA, 31, LUBLIN, 20-718, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 426000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7122754778
data rejestracji 11 paź 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANESŁAWOMIR STANISŁAW PASTUSZAK
Beneficjent
SŁAWOMIR STANISŁAW PASTUSZAK
reprezentant
SŁAWOMIR STANISŁAW PASTUSZAK
Wspólnik
2002-10-04
2021-02-25
298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 298.000,00 ZŁ
ADAM HUBERT KLECZKOWSKI
Wspólnik
2002-10-04
2007-06-06
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125 000,00 ZŁ( STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-11-14
2004-01-22
164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 ZŁ
43253229000000
Wspólnik
2005-12-15
2007-06-06
164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164 000 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
43253229000000
MARCIN PASTUSZAK
Wspólnik
2007-06-06
2021-02-25
58 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.000,00 ZŁ
DARIUSZ JACEK PASTUSZAK
Wspólnik
2007-06-06
2021-02-25
58 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR STANISŁAW PASTUSZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ JACEK PASTUSZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2021-02-25
MARCIN PASTUSZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-06-05
2021-02-25
SŁAWOMIR STANISŁAW PASTUSZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-06-05
2021-02-25
2002-10-04
2005-10-20
OKOPOWA, 16, LUBLIN, 20-022, LUBLIN, POLSKA
2005-10-20
2009-10-21
STEFCZYKA, 3, LUBLIN, 20-151, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie