KRS 0000133786
NIP6791097624
REGON35105799100000
NazwaASOKRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASOKRATA
Data rejestracji 09 paź 2002 (22 lata temu) 09 paź 2002
Data usunięcia 29 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MATEJKI, 3, KATOWICE, 40-077, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIROBOPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
Wspólnik
2002-10-09
2004-09-01
800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
273898363
ZYGMUNT KORDIAN FULARA
Wspólnik
2002-10-09
2004-09-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAROSŁAW JÓZEF PARYLAK
Wspólnik
2002-10-09
2004-09-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIAN STRZODA
Wspólnik
2004-09-01
2009-09-08
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000,00 ZŁ
PAWEŁ FULARA
Wspólnik
2004-09-01
2009-12-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MICHAŁ KRZYSZTOF FULARA
Wspólnik
2009-09-08
2009-12-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ZYGMUNT KORDIAN FULARA
Likwidator
2002-10-09
2004-09-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE RÓWNIEŻ WTEDY, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY; POZA TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
PAWEŁ FULARA
PREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2009-12-29
2002-10-09
2004-09-01
ROBOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-10-09
2004-09-01
SASKA, 4, KRAKÓW, 30-715, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie