KRS 0000133725
NIP7490007101
REGON00076766400000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI W WALCACH
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W WALCACH
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 30 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OPOLSKA, 51, GROCHOLUB, 47-344, WALCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIROMAN JÓZEF ZAPŁATA
Likwidator
2011-07-05
2013-04-30
MIECZYSŁAW HOJNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2013-04-30
ALFRED JERZY BIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2013-04-30
JERZY JANOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2004-05-28
RUDOLF WALDEMAR GROSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-28
2009-05-19
FRYDERYK SZCZĘŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-19
2013-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ROMAN JÓZEF ZAPŁATA
PREZES
2002-10-02
2011-07-05
REGINA STYGIENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-02
2003-06-03
ERNEST PISARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-02
2011-07-05
MARIA BUKOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-03
2011-07-05
2002-10-02
2003-07-30
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
2003-07-30
2011-07-05
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WALCACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie