KRS 0000133631
NIP5980003813
REGON00039804300000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 31 paź 2002 (22 lata temu) 31 paź 2002
Data usunięcia 24 mar 2017 24 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 3 LUTEGO, 74, SŁOŃSK, 66-436, SŁOŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIEWA LEON
Likwidator
2016-04-29
2017-03-24
MIECZYSŁAW PILARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2017-03-24
BARBARA MATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2017-03-24
DANUTA SOZAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2004-08-13
ZOFIA WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2017-03-24
IZABELA ARLETA ROGACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2004-08-13
HALINA MATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2007-09-20
KAZIMIERZ SOZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2004-08-13
EDWARD GOWORKO
Członek Organu Nadzoru
2004-08-13
2007-09-20
FELIKS WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-20
2017-03-24
MARIA KRUSZELNICKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-20
2017-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
HALINA FALIŃSKA MRÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-31
2014-06-11
EWA LEON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-31
2014-07-01
EWA LEON
PREZES ZARZĄDU
2014-07-01
2016-04-29
DANUTA BURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-31
2016-04-29
JADWIGA KAZIMIERA KSIĄŻEK
CZŁONEK
2014-07-01
2016-04-29
2002-10-31
2006-10-31
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SŁOŃSKU
2006-10-31
2016-04-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie