KRS 0000133592
NIP9291697357
REGON97800236100000
NazwaA&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA&W
Data rejestracji 03 paź 2002 (22 lata temu) 03 paź 2002
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, KATOWICE, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJJÓZEF DRZEWIECKI
Wspólnik
2002-10-03
2006-03-03
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
BEATA URSZULA BARTOSIEWICZ
Wspólnik
2002-10-03
2002-12-03
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000,-ZŁ.
ADAM PIOTR WOJTECKI
Wspólnik
2006-03-03
2008-05-30
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000 ZŁ
ANDRZEJ JAN LAMPART
Wspólnik
2008-05-30
2019-01-24
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
JÓZEF DRZEWIECKI
Prokurent
2002-12-03
2005-02-11
SAMOISTNA
JÓZEF DRZEWIECKI
Prokurent
2005-04-15
2006-10-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ OD 1 (JEDNEGO) DO 5 (PIĘCIU) CZŁONKÓW. SPÓŁKA BĘDZIE STALE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
TOMASZ PIETROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-03
2005-02-11
RYSZARD JERZY CZESNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-03
2006-03-03
JÓZEF DRZEWIECKI
PREZES
2005-02-11
2005-04-15
ZBIGNIEW RYSZARD SUŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-15
2006-03-03
ADAM PIOTR WOJTECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-03
2008-05-30
ANDRZEJ JAN LAMPART
PREZES ZARZĄDU
2008-05-30
2019-01-24
2002-10-03
2006-10-25
"BETI-BART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-03
2003-02-10
NAFTOWA, 1, ZIELONA GÓRA, 65-705, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2003-02-10
2006-03-03
ALEJA ZJEDNOCZENIA, 128, ZIELONA GÓRA, 65-120, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2006-03-03
2006-11-28
ADAMSKIEGO, 13D, KATOWICE, 40-069, KATOWICE, POLSKA
2006-11-28
2007-02-14
MIKOŁOWSKA, 100 A, KATOWICE, 40-065, KATOWICE, POLSKA
2007-02-14
2012-10-12
FRANCUSKA, 70, KATOWICE, 40-028, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie