KRS 0000133441
REGON27187469000000
NazwaOŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY "TURNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY "TURNIA"
Data rejestracji 07 paź 2002 (22 lata temu) 07 paź 2002
Data usunięcia 15 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GIMNAZJALNA, 14, WISŁA, 43-460, WISŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 192500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5551Z STOŁÓWKIJAN LAGIERSKI
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
60 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 6.000,00 ZŁ
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
50 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 5.000,00 ZŁ
00133383800000
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
20 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 2.000,00 ZŁ
27119275900000
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
1235 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 123.500,00 ZŁ
27151559900000
"EURO-RING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
160 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 16.000,00 ZŁ
190920463
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
120 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 12.000,00 ZŁ
003448630
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
100 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 10.000,00 ZŁ
00354437300000
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
100 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10.000,00 ZŁ
27128438400000
Wspólnik
2002-10-07
2006-05-15
80 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 8.000,00 ZŁ
00135819800000
ANNA ROMANA FURMANIUK
Likwidator
2005-03-31
2006-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I PROKURENCI USTANOWIENI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
JAN LAGIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-07
2005-03-31
2002-10-07
2005-03-31
OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY "TURNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie