KRS 0000133412
REGON00044135900000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA
Data rejestracji 01 paź 2002 (22 lata temu) 01 paź 2002
Data usunięcia 21 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LEŚNA, 2, WOŁÓW, 56-100, WOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMIJÓZEF DATA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2008-08-21
KRZYSZTOF KIEDEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2008-08-21
TERESA KRYSTYNA OCHYRA URBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2008-08-21
TADEUSZ OLEJNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2008-08-21
ELŻBIETA GRZYWA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2008-08-21
WIESŁAW NELEC
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2004-09-30
ANDRZEJ WYGODA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2008-08-21
STANISŁAW DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2004-09-30
DANUTA AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2004-09-30
JERZY WOLNY
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2004-09-30
EUGENIUSZ SYGUŁA
Likwidator
2004-10-26
2008-08-21
KRZYSZTOF KOŁACZEK
Likwidator
2005-06-21
2008-08-21
KRZYSZTOF KOŁACZEK
Powiernik
2005-06-21
2008-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓDZIELNI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW
EUGENIUSZ SYGUŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-01
2004-10-26
2002-10-01
2003-05-22
OKRĘGOWA SPÓŁDZIALNIA MLECZARSKA
2003-05-22
2004-10-26
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie