KRS 0000133387
NIP9462400951
REGON43253791000000
NazwaFIRMA HANDLOWA FAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA FAREX
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 16 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZADĘBIE, 17, LUBLIN, 20-231, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9462400951
data rejestracji 20 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETBARTŁOMIEJ MACIEJ KALISZ
Beneficjent
MARCIN JAROSŁAW BADZIO
Beneficjent
BARTŁOMIEJ MACIEJ KALISZ
reprezentant
MARCIN JAROSŁAW BADZIO
reprezentant
BARTŁOMIEJ KALISZ
Wspólnik
2015-03-10
2021-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
CEZARY MARIUSZ MRÓZ
Wspólnik
2002-10-02
2015-03-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
KARINA MARIA MRÓZ
Wspólnik
2002-10-02
2015-03-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARCIN BADZIO
Wspólnik
2015-03-10
2021-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
CEZARY MARIUSZ MRÓZ
Prokurent
2002-10-02
2015-03-10
SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ MACIEJ KALISZ
Likwidator
2021-03-10
2021-12-16
MARCIN JAROSŁAW BADZIO
Likwidator
2021-03-10
2021-12-16
BARTŁOMIEJ MACIEJ KALISZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN JAROSŁAW BADZIO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KARINA MARIA MRÓZ
PREZES
2002-10-02
2015-03-10
MARCIN BADZIO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-10
2021-03-10
BARTŁOMIEJ KALISZ
PREZES ZARZĄDU
2015-03-10
2021-03-10
2002-10-02
2015-03-10
SANITGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-10
2021-03-10
FIRMA HANDLOWA FAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-02
2015-03-10
TURYSTYCZNA, 44 K, LUBLIN, 20-207, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie