KRS 0000133362
NIP7140002095
REGON00091480000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEDŹWIADZIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEDŹWIADZIE
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 14 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 53, NIEDŹWIADA, 21-104, NIEDŹWIADA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7140002095
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIHELENA BORYCHOWSKA
Likwidator
2016-08-11
2017-05-23
KATARZYNA LIDIA KUBERA
Likwidator
2017-05-23
2022-12-14
ZYGMUNT KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2007-05-30
KAZIMIERZ ANTONI KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2004-05-26
EDWARD STANISŁAW PIECAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2022-12-14
JAN PIOTR PĘKALA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2022-12-14
TADEUSZ OLEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2011-05-26
DANUTA WIESŁAWA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2004-05-26
ZBIGNIEW BARTKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2004-05-26
RYSZARD GÓŹDŹ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2007-05-30
KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2007-05-30
MAŁGORZATA EWA SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2007-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MIROSŁAW MISIAK
PREZES
2002-10-02
2005-09-21
HELENA BORYCHOWSKA
WICEPREZES
2002-10-02
2005-09-21
HELENA BORYCHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-21
2015-02-24
JADWIGA RUBACH
WICE PREZES
2005-09-21
2016-08-11
DANUTA WIESŁAWA WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2016-08-11
2002-10-02
2016-08-11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEDŹWIADZIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie