KRS 0000133206
REGON01150176500000
Nazwa"SKARBIEC" SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Krótka nazwa"SKARBIEC" SPECJALISTYCZNA PRACY
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 25 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres STRZELECKA, 30/32, WARSZAWA, 03-433, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOMIROSŁAW JANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2010-09-28
MARIAN KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2006-07-28
EWA UCINEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-02
2005-07-22
LESZEK MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2005-07-22
2010-09-28
ANDRZEJ TOMASZ SOTOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-28
2007-07-30
ZBIGNIEW RYSZARD PRZYBYSZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-30
2010-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). (PAR.51 STATUTU SPÓŁDZIELNI)
WITOLD MATEJAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-02
2012-01-25
PIOTR WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-02
2004-10-07
MARIA TERESA KOTUNIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-02
2012-01-25
EWA UCINEK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANA DO CZASU WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU
2004-10-07
2005-07-22
EWA UCINEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-22
2012-01-25
2002-10-02
2007-07-30
MARSZAŁKOWSKA, 140, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie