KRS 0000133129
NIP8690002209
REGON85003018700000
Nazwa"KAMIONKA-CERAMIQUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAMIONKA-CERAMIQUE
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 27 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 247, ŁYSA GÓRA, 32-853, ŁYSA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #2613Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #2621Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA"INTER LAND"SARL
Wspólnik
2002-10-02
2018-04-27
7200 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ TJ.360.000,-ZŁ
SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO "KAMIONKA"
Wspólnik
2002-10-02
2018-04-27
800 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ TJ 40.000,-ZŁ
TOMASZ MARCIN DUTKA
Powiernik
2002-11-08
2006-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD
ANDRZEJ SZTANDO
PREZES
2002-10-02
2018-04-27
JOSEPH SCHMITTER
WICEPREZES
2002-10-02
2018-04-27
ANNA PITEK
CZŁONEK
2002-10-02
2018-04-27
ALAIN KAJ
CZŁONEK
2002-10-02
2018-04-27
RAYMOND LANCELOT
CZŁONEK
2002-10-02
2018-04-27
2002-10-02
2002-11-08
"KAMIONKA CERAMIQUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-08
2006-02-20
"KAMIONKA CERAMIQUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie