KRS 0000133087
REGON00200876700000
NazwaJAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJAKPOL
Data rejestracji 01 paź 2002 (22 lata temu) 01 paź 2002
Data usunięcia 30 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LINDLEYA, 14A, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5118A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPEC. SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONYCH TOW. LUB GRUP TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2812C PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJANDRZEJ WŁODZIMIERZ KULCZYCKI
Wspólnik
2002-10-01
2018-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JANUSZ JASZCZUK
Wspólnik
2002-10-01
2009-12-29
50 UDZIAŁÓW - 25.000 ZŁOTYCH
MACIEJ JASZCZUK
Wspólnik
2009-12-29
2017-11-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
BARBARA ALEKSANDRA JASZCZUK
Wspólnik
2009-12-29
2017-11-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
HALINA DAŃKO
Likwidator
2012-10-11
2018-11-30
BARBARA ŚWIĄTKIEWICZ
Kurator
2010-03-31
2018-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ KULCZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-01
2012-10-11
KRZYSZTOF JANUSZ JASZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-01
2009-12-29
2002-10-01
2012-10-11
JAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie