KRS 0000132731
NIP6420001386
REGON00818037800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE "DIAGOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE "DIAGOREX"
Data rejestracji 18 paź 2002 (22 lata temu) 18 paź 2002
Data usunięcia 07 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 7, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6420001386
data rejestracji 17 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHPATRYCJA MARIA SIEDLACZEK
Beneficjent
BERNARD FRANCISZEK RUCZKA
reprezentant
PATRYCJA MARIA SIEDLACZEK
reprezentant
RYSZARD ANTONI ADAMCZYK
Wspólnik
2004-08-09
2005-10-19
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2600,00ZŁ
KRYSTYNA TURAJ ADAMCZYK
Wspólnik
2005-10-19
2015-01-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000,00;-ZŁ
PATRYCJA MARIA SIEDLACZEK
Wspólnik
2008-12-22
2023-07-07
286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.600,00;-ZŁ
MIRELLA ANNA RUCZKA
Wspólnik
2015-01-07
2023-07-07
214 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.400,00 ZŁ
"ENERGY AND POWER ENGINEERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-10-18
2008-12-22
286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 28.600,00;-ZŁ
270638390
BERNARD FRANCISZEK RUCZKA
Likwidator
2021-07-23
2023-07-07
PATRYCJA MARIA SIEDLACZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEGO CZŁONKOWIE LUB PROKURENCI. UPRAWNIENIA POWYŻSZE POSIADAJĄ RÓWNIEŻ PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU, A W SZCZEGÓLNOŚCI DYREKTOR SPÓŁKI.
RYSZARD ANTONI ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-18
2005-10-19
BERNARD FRANCISZEK RUCZKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-19
2021-07-23
2002-10-18
2021-07-23
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE "DIAGOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-18
2017-10-05
PODMIEJSKA, 1, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie