KRS 0000132680
NIP6342355755
REGON27656737100000
Nazwa"FINNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINNET
Data rejestracji 30 wrz 2002 (22 lata temu) 30 wrz 2002
Data usunięcia 27 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REWOLUCJI 1905R., 6, ŁÓDŹ, 91-074, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIMIROSŁAW ARTUR BODERA
Wspólnik
2002-09-30
2003-02-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
ROMAN ANDRZEJ PRZYBOROWSKI
Wspólnik
2003-02-03
2020-02-27
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE PROKURENT.
MIROSŁAW ARTUR BODERA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-30
2003-02-03
ROMAN ANDRZEJ PRZYBOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-03
2020-02-27
2002-09-30
2003-02-03
MICKIEWICZA, 15, KATOWICE, 40-093, KATOWICE, POLSKA
Km 256/20
2022-05-13
2022-10-21
17896.27 PLN
VI Nc-e 1546838/11
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Zbigniew Łuczak Kancelaria Komornicza nr XIII w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie