KRS 0000132597
REGON89038633200000
NazwaWŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SOLNA" W ŚWIEBODZICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWŁASNOŚCIOWA MIESZKANIOWA "SOLNA" W ŚWIEBODZICACH
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Data usunięcia 10 mar 2016 10 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SOLNA, 4, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMIANDRZEJ KAZIMIERZ OLSZÓWKA
Likwidator
2014-11-04
2016-03-10
HENRYK GOŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2007-11-20
ANDRZEJ STANISŁAW JAROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2007-07-04
ZYGMUNT ANDREJENKO
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2008-09-15
BOŻENA ANNA LEHNER
Członek Organu Nadzoru
2015-07-17
2016-03-10
ROMAN KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2016-03-10
ELŻBIETA ULMAN
Członek Organu Nadzoru
2008-09-15
2012-11-09
EUGENIUSZ GROCHOT
Członek Organu Nadzoru
2008-09-15
2012-11-09
MARYLISE MIREILLE BOUGARET
Członek Organu Nadzoru
2012-11-09
2015-07-17
ANNA ROGACZ
Członek Organu Nadzoru
2012-11-09
2016-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
CEZARIA GÓRA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2007-07-04
MAREK STELMACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2007-07-04
MAREK STELMACH
PREZES ZARZĄDU
2007-07-04
2014-11-04
STANISŁAW FREJEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2014-11-04
MARCIN ANDRZEJ CICHOŃ
WICEPREZES
2007-07-04
2012-11-09
WŁADYSŁAW LEWICKI
WICEPREZES
2012-11-09
2014-11-04
2002-09-25
2014-11-04
WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SOLNA" W ŚWIEBODZICACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie