KRS 0000132468
NIP5481598283
REGON00241032800000
NazwaPHPU "RUTYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPHPU "RUTYNA"
Data rejestracji 30 wrz 2002 (22 lata temu) 30 wrz 2002
Data usunięcia 19 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUDOWSKA, 18, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5481598283
data rejestracji 25 mar 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA MARIA GABRYŚ WÓJCIK
Wspólnik
2002-09-30
2009-07-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
MAREK ZAHRAJ
Wspólnik
2002-09-30
2003-05-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
AGATA KATARZYNA GREMLIK TYRNA
Wspólnik
2002-09-30
2011-01-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
BOGUSŁAW WIKTOR SYREK
Wspólnik
2002-09-30
2003-05-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
SONIA BARBARA MIKOŁAJCZYK
Wspólnik
2002-09-30
2003-05-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
KAZIMIERZ STANISŁAW HOLESZ
Wspólnik
2002-09-30
2019-06-19
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ SOLOWSKI
Wspólnik
2003-05-29
2007-09-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
PIOTR WOJCIECH ZĄBROŃ
Wspólnik
2003-05-29
2010-08-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
MAREK ZAHRAJ
Wspólnik
2007-09-17
2009-07-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ZOFIA WANDA HOLESZ
Wspólnik
2011-01-27
2019-06-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ZBYSŁAW KAZIMIERZ ZASADA
Prokurent
2009-07-31
2019-06-19
SAMOISTNA
KAZIMIERZ STANISŁAW HOLESZ
Likwidator
2018-08-07
2019-06-19
SONIA BARBARA MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-05-29
AGATA KATARZYNA GREMLIK TYRNA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2009-07-31
BOGUSŁAW WIKTOR SYREK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-05-29
MAREK ZAHRAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-05-29
ZOFIA WANDA HOLESZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-05-29
MAREK ZAHRAJ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-20
2009-07-31
MIECZYSŁAW MIKOŁAJ MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-20
2009-07-31
ŁUKASZ SZEWIECZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-24
2009-07-31
EMIL PŁONKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2007-08-20
TOMASZ SOLOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2007-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PODEJMOWANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI DO 2 000 000 ZŁ NIE WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, Z WYJĄTKIEM SPRAW ZWIĄZANYCH Z NABYCIEM, ZBYCIEM, OBCIĄŻENIEM NIERUCHOMOŚCI, ZBYCIEM, WYDZIERŻAWIENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI.
ANNA MARIA GABRYŚ WÓJCIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-09-30
2009-07-31
INGA BARBARA SITEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-09-30
2009-07-31
KAZIMIERZ STANISŁAW HOLESZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-30
2018-08-07
2002-09-30
2003-05-29
"RUTYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-29
2009-07-31
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RUTYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-31
2018-08-07
PHPU "RUTYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-30
2009-07-31
BUCEWICZA, 3, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie