KRS 0000132463
NIP5891000919
REGON19043438900000
Nazwa"H.S.P. NORDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaH.S.P. NORDEN
Data rejestracji 24 wrz 2002 (22 lata temu) 24 wrz 2002
Data usunięcia 29 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOJAŃSKA, 82, GDYNIA, 81-388, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1033200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9301 USŁUGI PRALNICZEJÓZEF BOROWICZ
Wspólnik
2002-09-24
2018-06-29
20.664 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.033.200,00 ZŁ
ANDRZEJ LATKOWSKI
Wspólnik
2002-09-24
2012-06-25
6.888 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 344.400,00 ZŁ
KAZIMIERZ WŁODZIMIERZ MARCINIAK
Wspólnik
2002-09-24
2012-06-25
6.888 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 344.400,00 ZŁ
ANDRZEJ LATKOWSKI
Prokurent
2002-09-24
2012-06-25
SAMOISTNA
JÓZEF BOROWICZ
Likwidator
2006-11-21
2012-06-25
MIROSŁAW JÓZEF KOZŁOWSKI
Likwidator
2012-06-25
2018-06-29
ADAM BĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2018-06-29
GABRYIEL ŁYSKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2018-06-29
MACIEJ MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2018-06-29
IRENA LATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2018-06-29
MIROSŁAWA MIAZIO
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2018-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JÓZEF BOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2006-11-21
2002-09-24
2006-11-21
"H.S.P. NORDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-24
2012-06-25
KOŚCIERSKA, 8C, ŻUKOWO, 83-300, ŻUKOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie