KRS 0000132455
NIP6342042335
REGON27349300500000
NazwaBODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBODEX
Data rejestracji 26 wrz 2002 (22 lata temu) 26 wrz 2002
Data usunięcia 03 mar 2020 03 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 59, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5262 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWADAM SCHUSTER
Wspólnik
2002-09-26
2008-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
MYKHAYLO LAVRENYUK
Wspólnik
2008-02-19
2020-03-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ TOMASZ SOLIPIWKO
Wspólnik
2008-02-19
2020-03-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ADRIANA BARBARA SCHUSTER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2008-02-19
SYDONIA BARBARA GREGORITZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2008-02-19
TOMASZ KILANOWSKI
Kurator
2020-01-23
2020-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM SCHUSTER
PREZES ZARZĄDU
2002-09-26
2008-02-19
ADAM GREGORITZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-26
2008-02-19
DAMIAN KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-26
2008-02-19
BOGDAN JÓZEF GAJDZIK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2013-12-03
2002-09-26
2008-02-19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie