KRS 0000132441
NIP6790085731
REGON00391128000000
NazwaAAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAAC
Data rejestracji 26 wrz 2002 (22 lata temu) 26 wrz 2002
Data usunięcia 19 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEMIEŚLNICZA, 20, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3966000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6790085731
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
11216000032000157438790001
55124047221111000048594039
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
59249000050000460034913932
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
65249000050000452098819248
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
78249000050000465080442601
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
89249000050000465064940348
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWKRZYSZTOF ANDRZEJ WALBINER
Beneficjent
ANNA MAGDALENA WALBINER-KARA
Beneficjent
TOMASZ TADEUSZ WALBINER
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ WALBINER
reprezentant
MAGDALENA ZOFIA WALBINER
Beneficjent
ANNA MAGDALENA WALBINER-KARA
reprezentant
TOMASZ TADEUSZ WALBINER
reprezentant
KRZYSZTOF BUJAS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2010-03-12
ANNA MAGDALENA WALBINER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-09
2020-06-19
ADAM BOLESŁAW MIKLASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-09
2020-06-19
MAGDALENA MELOCHA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-12
2020-06-19
ZBIGNIEW MAREK BOROŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2003-09-09
ARTUR MARIUSZ HESSEL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2003-09-09
MAGDALENA ZOFIA WALBINER
Wspólnik
2020-04-07
2020-06-19
21 050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 105 000 ZŁ
Wspólnik
2002-09-26
2020-04-07
37.555 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.755.500,00 ZŁ
00839881200000
MAGDALENA ZOFIA WALBINER
Prokurent
2002-09-26
2020-06-19
PROKURA ODDZIELNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ WALBINER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ANNA MAGDALENA WALBINER-KARA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TOMASZ TADEUSZ WALBINER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MAGDALENA ZOFIA WALBINER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JENOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH, ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JENOOSOBOWO DO WYSOKOŚCI 100.000 EURO.
ANDRZEJ ZBIGNIEW WALBINER
PREZES ZARZĄDU
2002-09-26
2014-02-24
TOMASZ TADEUSZ WALBINER
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-26
2014-02-24
TOMASZ TADEUSZ WALBINER
PREZES ZARZĄDU
2014-02-24
2020-06-19
STANISŁAW FRANCISZEK JASIÓWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-26
2020-06-19
KRZYSZTOF ANDRZEJ WALBINER
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-01
2020-06-19
2002-09-26
2003-09-09
ANWA AUTO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie