KRS 0000132212
REGON00038067500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOROWEJ
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOROWEJ
Data rejestracji 23 wrz 2002 (22 lata temu) 23 wrz 2002
Data usunięcia 17 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 223, BOROWA, 39-305, BOROWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARIAN KAPINOS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2012-10-17
JÓZEF KIWIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
WŁODZIMIERZ KLICH
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
HALINA ŁABAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
STANISŁAW PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
JANUSZ ROGÓŻ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
JERZY RUCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
ZOFIA RZESZUT
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
ZOFIA STRUGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
SEWERYN TOMECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2003-04-28
BARBARA WYSTĘPEK
Powiernik
2006-11-24
2012-10-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MIECZYSŁAW WIĄCEK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2012-10-17
ZENON SKOP
ZASTĘPCA PREZESA
2002-09-23
2004-04-23
ANNA CHLEBOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-09-23
2003-04-28
ADAM SIEROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-23
2012-10-17
2002-09-23
2003-04-28
244, BOROWA, 39-305, BOROWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie