KRS 0000132210
NIP5211177086
REGON01194149300000
NazwaCNNG AUDYTOR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCNNG AUDYTOR -
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Data usunięcia 24 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOROWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 03-475, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5211177086
data rejestracji 01 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWINCENTY URBANOWICZ
Beneficjent
LUCYNA JANINA ŚWIDERSKA
reprezentant
LUCYNA JANINA ŚWIDERSKA
Wspólnik
2002-09-25
2023-02-24
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ.
HANNA EWA CZAJKA
Wspólnik
2002-09-25
2023-02-24
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 ZŁ
ANDRZEJ SZABUNOWSKI
Wspólnik
2002-09-25
2009-07-10
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 ZŁ
WINCENTY URBANOWICZ
Wspólnik
2002-09-25
2023-02-24
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750 ZŁ.
WOJCIECH ANDRZEJ DANOWSKI
Wspólnik
2002-09-25
2023-02-24
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 ZŁ.
MARZENA TERESA MAZUR
Wspólnik
2009-07-10
2023-02-24
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00 ZŁOTYCH
JACEK MAREK CZARNECKI
Wspólnik
2012-10-04
2023-02-24
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250ZŁOTYCH
LUCYNA JANINA ŚWIDERSKA
Likwidator
2022-03-18
2023-02-24
WINCENTY URBANOWICZ
Likwidator
2022-03-18
2023-02-24
HANNA EWA CZAJKA
Likwidator
2022-03-18
2023-02-24
HANNA EWA CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-04
2014-12-23
LUCYNA JANINA ŚWIDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-04
2014-12-23
WINCENTY URBANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-10-04
2014-12-23
WOJCIECH ANDRZEJ DANOWSKI
Prokurent
2008-08-29
2012-10-04
PROKURA SAMOISTNA
WINCENTY URBANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH ANDRZEJ DANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2008-08-29
WINCENTY URBANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2012-10-04
LUCYNA JANINA ŚWIDERSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2008-08-29
WINCENTY URBANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-23
2022-03-18
HANNA EWA CZAJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-23
2022-03-18
JACEK MAREK CZARNECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-04
2014-12-23
LUCYNA JANINA ŚWIDERSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-12-23
2022-03-18
LUCYNA JANINA ŚWIDERSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2012-10-04
WOJCIECH ANDRZEJ DANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-04
2014-12-23
2022
2022-01-01
2022-02-24
2022-05-04
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 9248.47 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1264.15 |
III. Usługi obce | 2863.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5121.24 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16500.86 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7242.39 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 54797.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 51505.95 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3291.29 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 54797.24 |
B. Aktywa obrotowe | 54797.24 |
- Należności krótkoterminowe | 2998.46 |
2002-09-25
2016-10-05
"CUNNINGHAM AUDYTOR POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-05
2022-03-18
CNNG AUDYTOR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-25
2012-05-30
RZĘDZIŃSKA, 3, WARSZAWA, 01-368, WARSZAWA, POLSKA
2012-05-30
2014-07-04
WILEŃSKA, 69, WARSZAWA, 03-416, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie