KRS 0000132185
NIP9181006033
REGON00050053000000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KSIĘŻPOLU
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W KSIĘŻPOLU
Data rejestracji 24 wrz 2002 (22 lata temu) 24 wrz 2002
Data usunięcia 04 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BIŁGORAJSKA, 10, KSIĘŻPOL, 23-415, KSIĘŻPOL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9181006033
data rejestracji 01 gru 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKDANUTA KOWAL
Pełnomocnik
2007-05-08
2011-04-08
UMOCOWANIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI DO CZYNNOŚCI:REPREZENTOWANIE BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD PRZY ZAWIERANIU WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW W TYM M.IN.UMÓW KREDYTOWYCH,RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WSZELKICH POZOSTAŁYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ BANKU.
ANNA SZULC
Pełnomocnik
2007-05-08
2020-02-05
UMOCOWANIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI DO CZYNNOŚCI:REPREZENTOWANIE BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD PRZY ZAWIERANIU WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW W TYM M.IN.UMÓW KREDYTOWYCH,RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WSZELKICH POZOSTAŁYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ BANKU.
ANDRZEJ GRZEGORZ KUCZMA
Pełnomocnik
2013-05-22
2017-08-10
UMOCOWANIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA BANK SPÓŁDZIELCZY W KSIĘŻPOLU, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO CZYNNOŚCI: REPREZENTOWANIE BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PEŁNOMOCNIKIEM MIANOWANYM PRZEZ ZARZĄD PRZY ZAWIERANIU WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW W TYM M.IN. UMÓW KREDYTOWYCH, RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WSZELKICH POZOSTAŁYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ BANKU. PEŁNOMOCNICTWO NINIEJSZE NIE OBEJMUJE SPRAW NALEŻĄCYCH DO WYŁĄCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU ZE WZGLĘDU NA SPÓŁDZIELCZY CHARAKTER BANKU, W TYM ZWŁASZCZA DOTYCZĄCYCH STOSUNKU CZŁONKOSTWA ORAZ SPRAW WYMAGAJĄCYCH PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ LUB ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA USTANAWIAĆ MOCODAWCÓW I INNYCH PEŁNOMOCNIKÓW.
ANNA KRYSTYNA RĘBACZ DZIWOTA
Pełnomocnik
2013-05-22
2021-01-04
UMOCOWANIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA BANK SPÓŁDZIELCZY W KSIĘŻPOLU, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO CZYNNOŚCI: REPREZENTOWANIE BANKU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PEŁNOMOCNIKIEM MIANOWANYM PRZEZ ZARZĄD PRZY ZAWIERANIU WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW W TYM M.IN. UMÓW KREDYTOWYCH, RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WSZELKICH POZOSTAŁYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ BANKU. PEŁNOMOCNICTWO NINIEJSZE NIE OBEJMUJE SPRAW NALEŻĄCYCH DO WYŁĄCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU ZE WZGLĘDU NA SPÓŁDZIELCZY CHARAKTER BANKU, W TYM ZWŁASZCZA DOTYCZĄCYCH STOSUNKU CZŁONKOSTWA ORAZ SPRAW WYMAGAJĄCYCH PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ LUB ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI. PEŁNOMOCNIK NIE MA PRAWA USTANAWIAĆ MOCODAWCÓW I INNYCH PEŁNOMOCNIKÓW.
STANISŁAW KOWAL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2009-05-25
ANDRZEJ DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2009-05-25
JANUSZ SZCZUR
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2021-01-04
KAZIMIERZ KAPKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2003-12-03
JÓZEF RAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2003-12-03
STANISŁAW SKWAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2021-01-04
TADEUSZ SZULC
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2020-02-05
EDWARD STANISŁAW KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2021-01-04
KAZIMIERZ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2021-01-04
JAN MŁYNARZ
Członek Organu Nadzoru
2009-05-25
2021-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW,USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
MARCIN ZYGMUNT
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2020-02-05
2020-07-10
MARCIN ZYGMUNT
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2020-07-10
2021-01-04
JANINA JADWIGA WOLANIN
PREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2020-07-10
GENOWEFA KATARZYNA RORATA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-09-24
2006-07-21
MARCIN ZYGMUNT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-10
2020-02-05
JÓZEF ANTONI NIEŚCIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-24
2011-04-08
MARIA MICYK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-07-21
2020-02-05
MARIA MICYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-05
2020-07-10
DANUTA ELŻBIETA KOWAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-08
2017-08-10
ANDRZEJ GRZEGORZ KUCZMA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2020-07-10
2021-01-04
2002-09-24
2021-01-04
SPÓŁDZIELNIA
2002-09-24
2021-01-04
BANK SPÓŁDZIELCZY W KSIĘŻPOLU
2002-09-24
2021-01-04
BIŁGORAJSKA, 10, KSIĘŻPOL, 23-415, KSIĘŻPOL, POLSKA
2016-03-21
2021-01-04
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2008-08-28
2021-01-04
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2008-08-28
2021-01-04
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2008-08-28
2021-01-04
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2008-08-28
2021-01-04
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2008-08-28
2021-01-04
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2008-08-28
2021-01-04
6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
2008-08-28
2021-01-04
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Podnoszenie poziomu kompetencji pracowników Banku Spółdzielczego w Księżpolu sposobem walki z kryzysem
180 207,34 zł
153 176,24 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie