KRS 0000132176
REGON09000510200000
Nazwa"DIAGNOSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIAGNOSTA
Data rejestracji 24 wrz 2002 (22 lata temu) 24 wrz 2002
Data usunięcia 22 cze 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIBELTA, 21, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #8531 PROWADZENIE NOCLEGOWNI DLA OSÓB BEZDOMNYCH #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8532 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIAPRZEMYSŁAW CZYSZKOWSKI
Wspólnik
2002-09-24
2004-06-22
30 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ. (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BOGUSZ CZESŁAW JAŹWIERSKI
Wspólnik
2002-09-24
2004-06-22
30 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ. (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR PAWEŁ MRZYGŁÓD
Wspólnik
2002-09-24
2004-06-22
30 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ. (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOMASZ DARIUSZ KURKIEWICZ
Wspólnik
2002-09-24
2004-06-22
30 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ. (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WALERIA ALICJA JAROSZEWICZ GORAL
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2004-06-22
IWONA MARIA KURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2004-06-22
KATARZYNA MIROSŁAWA CZYSZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2004-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKOW ZARZĄDU. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA SAMOISTNA.
TOMASZ DARIUSZ KURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2004-06-22
BOGUSZ CZESŁAW JAŹWIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-24
2003-04-07
2002-09-24
2003-04-07
DASZYŃSKIEGO, 7, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie