KRS 0000132147
NIP7422009091
REGON51948549300000
Nazwa"G 4 W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaG 4 W
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Data usunięcia 09 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLEWIECKA, 60A, MRĄGOWO, 11-700, MRĄGOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 653000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJSTANISŁAW BUŁAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-16
2016-09-29
BARBARA MIECZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-16
2018-04-09
PIOTR HUBERT LUBOWIDZKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-16
2018-04-09
KAROL NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2004-02-23
JANUSZ TALKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2004-02-23
TADEUSZ WŁODZIMIERZ GERWAT
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2004-02-23
HENRYK MARIAN JUCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2008-10-16
MARCIN DURKA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-29
2018-04-09
MICHAŁ GIMBUT
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2008-10-16
ROMAN WOŁOSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2008-10-16
GMINA MIASTO MRĄGOWO
Wspólnik
2002-09-25
2008-10-16
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.500 ZŁ
510743427
PIOTR HUBERT LUBOWIDZKI
Wspólnik
2002-09-25
2004-02-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,-ZŁOTYCH
GMINA MRĄGOWO
Wspólnik
2004-02-23
2018-04-09
1306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 653.000,-ZŁ.
510742764
TOMASZ WOJCIECH MACHAJ
Likwidator
2016-10-19
2018-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EDWARD KALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2004-02-23
IRENA JASIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2004-02-23
PIOTR HUBERT LUBOWIDZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2004-02-23
JACEK EDMUND ORDYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2008-10-16
TOMASZ WOJCIECH MACHAJ
PREZES ZARZĄDU
2008-10-16
2016-10-19
2002-09-25
2016-10-19
"G 4 W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-25
2004-02-23
WOLNOŚCI, 4, MRĄGOWO, 11-700, MRĄGOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie