KRS 0000131967
NIP7122404311
REGON43101472900000
Nazwa"AGRO-CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRO-CENTRUM
Data rejestracji 23 wrz 2002 (22 lata temu) 23 wrz 2002
Data usunięcia 23 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KMICICA, 4, LUBLIN, 20-717, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJSTANISŁAW ZAJĄC
Wspólnik
2002-09-23
2005-03-15
5 UDZIAŁÓW PO 1.250 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250 ZŁ
TADEUSZ MORAWSKI
Wspólnik
2002-09-23
2009-08-27
10 UDZIAŁÓW PO 1.250 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ.
GRZEGORZ ZAJĄC
Wspólnik
2009-08-27
2011-12-22
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
PIOTR ZAJĄC
Wspólnik
2002-09-23
2009-08-27
30 UDZIAŁÓW PO 1.250 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ
JAN ZAJĄC
Wspólnik
2011-12-22
2023-10-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAN ZAJĄC
Prokurent
2011-12-22
2023-10-23
PROKURA SAMOISTNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI: "AGRO-CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR ZAJĄC
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2009-08-27
STANISŁAW ZAJĄC
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2009-08-27
JAN ZAJĄC
WICEPREZES
2009-08-27
2010-12-01
ELŻBIETA MALICKA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2010-12-01
JAN ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2010-12-01
2011-12-22
GRZEGORZ ZAJĄC
WICEPREZES
2009-08-27
2010-12-01
OLEG KOVALCHUK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-22
2023-10-23
2002-09-23
2010-12-01
PUŁAWSKA, 25, LUBLIN, 20-046, LUBLIN, POLSKA
2010-12-01
2011-12-22
ALEJE RACŁAWICKIE, 2A, LUBLIN, 20-028, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie