KRS 0000131845
NIP9551928984
REGON81185570000000
Nazwa"DALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDALBUD
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 10 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIESZA, 23, SZCZECIN, 70-663, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2662Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIESŁAWOMIR PAWEŁ KĘSICKI
Wspólnik
2002-10-02
2016-08-10
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANETA EWA KĘSICKA
Wspólnik
2002-10-02
2005-12-01
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BARBARA ANNA PASZEK
Wspólnik
2005-12-01
2016-08-10
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SŁAWOMIR PAWEŁ KĘSICKI
Prokurent
2002-10-02
2016-08-10
SAMOISTNA
MARIUSZ JERZY DŁUGOPOLSKI
Prokurent
2002-10-02
2003-04-30
ŁĄCZNA
WOJCIECH ZYGMUNT TURSKI
Prokurent
2002-10-02
2003-04-30
ŁĄCZNA
CZESŁAW PAJĄK
Powiernik
2008-01-16
2016-08-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA ZARZĄDCY LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RYSZARD BOGDAN DŁUGOPOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-02
2003-04-30
BARBARA ANNA PASZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2016-08-10
TOMASZ WOJCIECH NAPIERALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2005-09-13
WALDEMAR JAN KĘSICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-13
2016-08-10
2002-10-02
2003-04-30
BASENOWA, 10, SZCZECIN, 70-666, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie