KRS 0000131759
NIP5260206468
REGON01153782300000
Nazwa"DAROPOL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"DAROPOL" -
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Data usunięcia 16 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIRENEJSKA, 22, WARSZAWA, 01-493, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCHRONALD GASTON CLEMENT CAYMAN
Wspólnik
2002-09-25
2006-10-31
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 PLN
AXEL MARC CAYMAN
Wspólnik
2006-10-31
2013-05-16
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
DANUTA JÓZEFA WALAS
Prokurent
2002-09-25
2010-12-10
SAMOISTNA
DANUTA JÓZEFA WALAS
Likwidator
2010-12-10
2013-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
RONALD GASTON CLEMENT CAYMAN
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2006-10-31
GONA MARIE STEVENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-31
2010-12-10
AXEL MARC CAYMAN
PREZES
2006-10-31
2010-12-10
2002-09-25
2010-12-10
"DAROPOL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-25
2009-02-25
ELBLĄSKA, 15/17, WARSZAWA, 01-747, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie