KRS 0000131741
NazwaFIRMA PRODUKCYJNA "HERB" KRYSTYNA SZYBIST, BOLESŁAW SZYBIST, MARCIN SZYBIST, ANDRZEJ SZYBIST SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFIRMA PRODUKCYJNA "HERB" KRYSTYNA SZYBIST, BOLESŁAW SZYBIST, MARCIN SZYBIST, ANDRZEJ SZYBIST
Data rejestracji 23 wrz 2002 (22 lata temu) 23 wrz 2002
Data usunięcia 25 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 1000 LECIA, 83, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHKRYSTYNA SZYBIST
Wspólnik
2002-09-23
2004-10-25
KATARZYNA BARBARA WNĘK
Wspólnik
2002-09-23
2004-06-18
SYLWIA JOANNA WNĘK
Wspólnik
2002-09-23
2004-06-18
BOLESŁAW STANISŁAW SZYBIST
Wspólnik
2002-09-23
2004-10-25
MARCIN BOLESŁAW SZYBIST
Wspólnik
2002-09-23
2004-10-25
ANDRZEJ MACIEJ SZYBIST
Wspólnik
2002-09-23
2004-10-25
KRYSTYNA SZYBIST
Likwidator
2004-02-27
2004-06-18
BOLESŁAW STANISŁAW SZYBIST
Likwidator
2004-02-27
2004-06-18
SYLWIA JOANNA WNĘK
Likwidator
2004-02-27
2004-06-18
KATARZYNA BARBARA WNĘK
Likwidator
2004-02-27
2004-06-18
MARCIN BOLESŁAW SZYBIST
Likwidator
2004-02-27
2004-06-18
ANDRZEJ MACIEJ SZYBIST
Likwidator
2004-02-27
2004-06-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY.
SYLWIA JOANNA WNĘK
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-23
2004-02-27
BOLESŁAW STANISŁAW SZYBIST
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-23
2004-02-27
MARCIN BOLESŁAW SZYBIST
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-23
2004-02-27
ANDRZEJ MACIEJ SZYBIST
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-23
2004-02-27
MARCIN BOLESŁAW SZYBIST
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-18
2004-10-25
ANDRZEJ SZYBIST
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-18
2004-10-25
KRYSTYNA SZYBIST
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-18
2004-10-25
BOLESŁAW STANISŁAW SZYBIST
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-18
2004-10-25
KATARZYNA BARBARA WNĘK
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-23
2004-02-27
KRYSTYNA SZYBIST
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-23
2004-02-27
2002-09-23
2004-02-27
FIRMA PRODUKCYJNA "HERB" KRYSTYNA SZYBIST, KATARZYNA WNĘK, SYLWIA WNĘK, BOLESŁAW SZYBIST, MARCIN SZYBIST, ANDRZEJ SZYBIST SPÓŁKA JAWNA
2004-02-27
2004-06-18
FIRMA PRODUKCYJNA "HERB" KRYSTYNA SZYBIST, KATARZYNA WNĘK, SYLWIA WNĘK, BOLESŁAW SZYBIST, MARCIN SZYBIST, ANDRZEJ SZYBIST SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie