KRS 0000131702
NIP5261003313
REGON01022447600000
NazwaFUNDACJA EKUMENICZNA "TOLERANCJA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKUMENICZNA "TOLERANCJA"
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Data usunięcia 30 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OGRODOWA, 37, WARSZAWA, 00-873, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWTOMASZ WIESŁAW KLIMAŃSKI
Likwidator
2019-10-03
2021-08-30
WOJCIECH ZBIGNIEW MACIEJEWSKI
Likwidator
2019-10-03
2021-08-30
KAROL HUBERT KARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2021-08-30
WOJCIECH ZBIGNIEW MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2021-08-30
JAN JÓZEF PŁAWNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2009-10-20
ANDRZEJ WITOLD GAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-15
2013-11-26
TERESA KRYSTYNA KRAWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2021-08-30
TADEUSZ KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2012-12-21
KAROL ANDRZEJ MACHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2017-02-06
EDWARD HENRYK CHRZAN
Członek Organu Nadzoru
2012-12-21
2017-02-06
EWA REZLER
Członek Organu Nadzoru
2017-02-06
2021-08-30
ARTUR PAWEŁ WAKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-06
2021-08-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KAROL HUBERT KARSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2002-09-25
2019-10-03
WOJCIECH ZBIGNIEW MACIEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2019-10-03
JAN JÓZEF PŁAWNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2009-10-20
EUGENIUSZ CZYKWIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2007-12-14
EWA ROMAN ŻUKOWICZ
CZŁONEK
2007-12-14
2013-07-04
HANNA BOŻENA ZIELIŃSKA
CZŁONEK
2007-12-14
2014-01-17
TADEUSZ KUBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-21
2014-05-19
TOMASZ KLIMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-04
2019-10-03
2002-09-25
2019-10-03
FUNDACJA EKUMENICZNA "TOLERANCJA"
2002-09-25
2012-12-21
OGRODOWA, 37, WARSZAWA, 00-873, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie