KRS 0000131586
NIP7710106421
REGON00089779200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZO-PSZCZELARSKA
Data rejestracji 27 wrz 2002 (22 lata temu) 27 wrz 2002
Data usunięcia 04 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WIERZEJSKA, 94, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7710106421
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 paź 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANEANDRZEJ MICHAŁ GASPEROWICZ
Likwidator
2006-11-14
2020-06-05
EWA JANINA KOMSTA
Likwidator
2022-05-18
2023-10-04
ZYGMUNT JACEK DITRYCH
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2023-10-04
WŁODZIMIERZ EUZEDIUSZ KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2006-11-14
MARIAN KAZIMIERZ DUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2006-11-14
EDWARD GIELEC
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2023-10-04
JÓZEF STANISŁAW JOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2023-10-04
ZBIGNIEW GRZEGORZ ŁĄGIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2023-10-04
GRAŻYNA BARBARA KULIGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2023-10-04
BOGDAN TYMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2023-10-04
ROMANA ZOFIA KMIEĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2023-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
ANDRZEJ MICHAŁ GASPEROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-27
2006-11-14
2002-09-27
2006-11-14
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie