KRS 0000131459
REGON01522268300000
Nazwa"BORG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBORG
Data rejestracji 20 wrz 2002 (22 lata temu) 20 wrz 2002
Data usunięcia 23 cze 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres B.PRUSA, 7, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3541Z PRODUKCJA MOTOCYKLIPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3542Z PRODUKCJA ROWERÓWLIPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7440Z REKLAMA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAARKADIUSZ BRONISŁAW BAKALARSKI
Wspólnik
2002-09-20
2002-10-11
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ TADEUSZ UŁAS
Wspólnik
2002-09-20
2002-10-11
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MARIA NATALIA BAKALARSKA
Wspólnik
2002-10-11
2004-12-31
98 UDZIAŁÓW PO 500.00 ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 49.000,00 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ BRONISŁAW BAKALARSKI
Wspólnik
2004-12-31
2005-06-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ BRONISŁAW BAKALARSKI
Prokurent
2002-10-11
2004-12-31
SAMOISTNA
ARKADIUSZ BRONISŁAW BAKALARSKI
Likwidator
2005-01-31
2005-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ TADEUSZ UŁAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-20
2002-10-11
MARIA NATALIA BAKALARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-11
2004-12-31
ARKADIUSZ BRONISŁAW BAKALARSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-31
2005-01-31
ARKADIUSZ BRONISŁAW BAKALARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-20
2002-10-11
2002-09-20
2005-01-31
"BORG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie